Reports for Cornel Windlin Amuat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Cornel Windlin Amuat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005235076, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lineto GmbH, in Zürich, CHE-115.590.663, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Stephan, von Oberägeri, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin Amuat, Cornel, von Kerns, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: HR02-1004479074, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lineto GmbH, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-115.590.663, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7073640).
Statutenänderung:
01.10.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Lutherstrasse 32, 8004 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin Amuat, Cornel, von Kerns, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Windlin, Johanna Josefine, genannt Hanna, von Kerns, in Küssnacht (SZ), mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004454694, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Cornel Windlin GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-114.830.391, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075406).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin Amuat, Cornel, von Kerns, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Windlin, Cornel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].