Reports for Arnold Windlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Arnold Windlin
Holdings
Newest SOGC notifications: Arnold Windlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005531785, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proviande Genossenschaft, in Bern, CHE-107.813.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254251).
Statutenänderung:
03.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beffa, Giuseppe, genannt Peppino, von Airolo, in Schwyz, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruet, Philippe, von Champvent, in Gressy (Yverdon-les-Bains), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti, Hans, von Frutigen, in Kandersteg, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metreba AG (CHE-100.342.398), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Walter, von Schenkon, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Windlin, Arnold, von Kerns, in Giswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Humbert, Guy, von Marchissy, in Marchissy, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Ernst, von Engelberg, in Schwarzenberg LU (Schwarzenberg), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandfluh, Ernst Peter, von Kandergrund, in Kandergrund, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005254251, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proviande Genossenschaft, in Bern, CHE-107.813.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831447).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Martin, von Münchenbuchsee, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martinetti, Glauco, von Riviera, in Giubiasco (Bellinzona), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Schmid, Brigitte, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Suppleantin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Christoph, von Rüderswil, in Rüegsbach (Rüegsau), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Suppleant, ohne Zeichnungsberechtigung];
Windlin, Arnold, von Kerns, in Giswil, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Darbellay, Michel Joseph Paul, von Liddes, in Corban (Val Terbi), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Walter Arthur, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Bruno Roger, von Nottwil, in Aarburg, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004760332, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Käserei Windlin AG, in Giswil, CHE-107.739.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S.11, Publ. 5764036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windlin, Urs, von Kerns, in Giswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Arnold, von Kerns, in Giswil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].