Reports for Christoph Mosimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Mosimann
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Mosimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005254251, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proviande Genossenschaft, in Bern, CHE-107.813.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831447).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Martin, von Münchenbuchsee, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martinetti, Glauco, von Riviera, in Giubiasco (Bellinzona), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Schmid, Brigitte, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Suppleantin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Christoph, von Rüderswil, in Rüegsbach (Rüegsau), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Suppleant, ohne Zeichnungsberechtigung];
Windlin, Arnold, von Kerns, in Giswil, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Darbellay, Michel Joseph Paul, von Liddes, in Corban (Val Terbi), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Walter Arthur, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Bruno Roger, von Nottwil, in Aarburg, Suppleant der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004687752, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rüegsau und Umgebung, in Rüegsau, CHE-102.451.934, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Fritz, von Dürrenroth, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hängärtner, Andreas, von Gondiswil, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Markus, von Rüegsau, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Christoph, von Rüderswil, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3260975, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Aemme, Genossenschaft, in Rüegsau, CHE-107.233.882, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1816179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Ulrich, von Rüegsau, in Rüegsau (Sumiswald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Christoph, von Rüderswil, in Rüegsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bigler, Hans, von Worb, in Lützelflüh (Grünenmatt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Martin, von Lützelflüh, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwygart, Martin, von Krauchthal, in Heimiswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rothenbühler, Stefan, von Lauperswil, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Held, Viktor, von Heimiswil, in Rüderswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, André, von Rüegsau, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Rudolf, von Landiswil, in Landiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].