Reports for Kurt Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Willi
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005515315, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Neue Sulser AG, in Wartau, CHE-300.766.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410431).
Firma neu:
Neue Sulser AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Kurt, von Mels, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005247815, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sulser AG, Zementwarenfabrik, in Wartau, CHE-100.983.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, André, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Thomas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Kurt, von Mels, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004682194, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vogt Holding (Schweiz) AG, in Wartau, CHE-114.074.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004525100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Beat, von Kilchberg (ZH), in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Kurt, von Mels, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.