Reports for Peter Wieland
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Wieland
Newest SOGC notifications: Peter Wieland
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005938547, Commercial Registry Office Zurich, (20)
REALPRISMA Versicherungs-Treuhand AG, in Zürich, CHE-106.776.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, S.0, Publ. 3443215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treppe, Elvir, von Zürich, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeisen, Daniel, von Eschenbach SG, in Wagenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1848313, Commercial Registry Office Zurich, (20)
care-one-swiss GmbH, in Zürich, CHE-112.643.607, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 28, Publ. 5285136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wieland, Silvia, von Filzbach, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quarta, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Maggia, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6240464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 25, Publ. 4647446). Gemäss Erklärung vom 24.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in St. Moritz].