Reports for Jörg Josef Bircher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jörg Josef Bircher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004755018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BBMS Managementsysteme GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-104.956.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S.27, Publ. 5325416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Brigitte, von Stansstad und Davos, in Weiningen ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Jörg Josef, von Stansstad, in Weiningen (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Publication number: 6240464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 25, Publ. 4647446). Gemäss Erklärung vom 24.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in St. Moritz].
Publication number: 4647446, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RPC Realprisma Consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.506-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2002, S. 20, Publ. 632614).
Firma neu:
RPC Realprisma Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bircher, Jörg, von Stansstad, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].