Reports for Peter Wieland
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Wieland
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Wieland
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005361873, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wärmeversorgung Frauenfeld-West AG, in Frauenfeld, CHE-103.994.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059917).
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 13, 8501 Frauenfeld. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 4. November 2021 aufgelöst. Aktiven und Passiven der Gesellschaft sind gemäss Vertrag mit der Stadt Frauenfeld vom 2. November 2021 im Sinne von Art. 751 OR unter Garantie des Kantons Thurgau an die Stadt Frauenfeld übergegangen. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Matthias, von Märstetten und Hombrechtikon, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfauntsch, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremlich, Daniel, von Raperswilen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Heinz, von Trub, in Märstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Peter, von Steckborn, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpi, Ulrich, von Glarus, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005167770, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Erdgas Ostschweiz AG, in Zürich, CHE-107.831.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Walter, von Zürich und Linden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haaf, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwager, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Andreas, von Appenzell, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieland, Peter, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zysset, Marc, von Köniz, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3691997, Commercial Registry Office Zurich, (20)
The Energy Consulting Group AG, in Zürich, CHE-102.867.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.