Reports for Roland Wiedmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Wiedmer
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Wiedmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005658920, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft, in Basel, CHE-101.423.131, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Rolf, von Grafenried, in Arlesheim, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer, Willi, von Muttenz, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Markus, von Oftringen, in Binningen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2350052, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Interkantonale Landeslotterie, bisher in Aarau, CH-400.5.906.022-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2004, S. 2, Publ. 2149026).
Statutenänderung:
23.04.2004.
Firma neu:
SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lange Gasse 20, 4052 Basel.
Zweck:
Durchführung von und Beteiligung an gemeinnützigen oder wohltätigen Lotterien im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 08.06.1923. Die Genossenschaft kann auch im Sinne des Bundesgesetzes über Spielbanken selbst Spielbanken betreiben, solche durch Dritte betreiben lassen oder sich an solchen finanziell beteiligen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Haftung: Die persönliche Haftung der Genossenschafter ist ausgeschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Geschäftsbezeichnung:
'SWISSLOS'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Rita, von Adelboden, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryffel, Diethelm, von Glattfelden, in Küsnacht ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Bruno, von Grüningen, in Feldbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Rolf, von Oberhofen am Thunersee und Luterbach, in Luterbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mattli, Peter, von Wassen, in Wassen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kamm, Willy, von Filzbach, in Mühlehorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schild, Jörg, von Brienzwiler, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schmid, Peter, von Attiswil, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Wernli, Kurt, von Riniken, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Kennel, Georg, von Steinerberg, in Ostermundigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gerber, Jürg, von Röthenbach im Emmental, in Boppelsen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lüdin, Matthias, von Bettingen und Hölstein, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fasnacht, Roger, von Muntelier, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Glauser, Rolf, von Zauggenried, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Muff, Daniel, von Affoltern am Albis, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Eberle, Roland, von Flums, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brauchli, Alfred, von Basel, in Riehen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brauchli, Alfred genannt Fredy];
Guggisberg, Andreas, von Englisberg, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald].
Publication number: 2346718, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sport-Toto-Gesellschaft, in Basel, CH-270.6.000.203-2, Verein (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 6, Publ. 2200868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kennel, Georg, von Steinerberg, in Ostermundigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüdin, Matthias Beat, von Bettingen und Hölstein, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Roger, von Villmergen und Männedorf, in Bremgarten AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes .