Reports for Dr. Annina Widmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Annina Widmer
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Annina Widmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005823030, Commercial Registry Office Graubünden
Rennverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-104.202.655, Verein (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, René, von Sattel, in Berikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Annina, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiergen, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005783234, Commercial Registry Office Graubünden
Saysim Immobilien AG, bisher in Oberwil-Lieli, CHE-379.781.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699921).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Dimlej 38, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Verkauf, Handel, Vermittlung, Vermietung, Bewirtschaftung, Verwaltung, Schatzung, Neubau, Renovierung und Umbau von Immobilien sowie Entwicklung von Immobilienprojekten jeglicher Art im In- und Ausland. Sie kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Dr. Annina, von Hasle bei Burgdorf, in St. Moritz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005636150, Commercial Registry Office Graubünden
Rennverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-104.202.655, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005610113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Annina, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.