Reports for Beat Wicki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Wicki
Newest SOGC notifications: Beat Wicki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005600564, Commercial Registry Office Graubünden
Spots Hospitality GmbH, in Maienfeld, CHE-192.223.689, Kanalstrasse 5, 7304 Maienfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Hotels, Appartements und weiteren gastronomischen Einrichtungen oder Betrieben, sowie die Organisation und Durchführung des Vertriebes dafür. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Beratung und die Vermittlung von Hotel- und Gastronomiekonzepten, sowie den Aufbau von entsprechenden Franchising-Programmen inkl. Entwicklung und Vertrieb dafür, sowie die Entwicklung und Vertrieb entsprechender Technologien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hundertmark, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Lippstadt (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanghe, Manuel, belgischer Staatsangehöriger, in Tersefanou (CY), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wicki, Beat, von Kriens, in Maienfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Publication number: 4173327, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
NF dogshome AG, in Bad Ragaz, CHE-334.593.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Jean Louis, von Glarus, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gstöhl, Julia Maria, von Bütschwil-Ganterschwil, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstöhl, Julia];
Jurt, Arno, von Rickenbach LU, in Dottikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Gabriela Elisabeth, von Au SG und Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Beat, von Kriens, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1767059, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Verein für Berufsbildung, in Sarnen, CHE-109.995.796, Verein (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283139).
Statutenänderung:
12.09.2014.
Name neu:
Förderverein für Berufsbildung in Myanmar.
Domizil neu:
Dorfplatz 6, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Der Verein ist eine wohltätige und politisch wie religiös neutrale Organisation und bezweckt: , - den Betrieb des 'Center for Vocational Training' (CVT) in Yangon sicher zu stellen;
, - die berufliche Ausbildung in Myanmar im Allgemeinen zu fördern;
, - spezielle Projekte, die diesem Zweck entsprechen, zu unterstützen und dafür finanzielle Mittel zu sammeln.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Beat, von Kriens, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Esther, von Escholzmatt-Marbach, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Heinrich Josef genannt Heini, von Escholzmatt-Marbach, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Merlischachen (Küssnacht SZ)];
Kathriner, Cornelia, von Luzern und Sarnen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Primoschitz, Axel, von Reichenburg, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knobel, Patrick, von Altendorf, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiser, Dr. Karl, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jurisch, Dr. Ann-Veruschka, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rapperswil-Jona, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ebener, Ricco, von Kippel, in Freienstein (Freienstein-Teufen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.