Reports for Marco Wey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Wey
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Wey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2017508, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Joma AG, in Ebikon, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 23.07.1997, S. 5236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Josef, von Udligenswil und Engelberg, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rindel AG, in S i n s, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.1999, S. 4973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Franz, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rindel AG, bisher in Z u g, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.1998, S. 4087).
Statutenänderung:
18. 05.1999.
Sitz neu:
S i n s.
Domizil neu:
c/o Bachmann & Co AG, Industriezone Nord, 5643 Sins.
Zweck:
Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie deren Erwerb, Nutzung und Veräusserung;
die Gesellschaft kann alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, sich an Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bachmann & Co AG, in Luzern, Revisionsstelle.