Reports for Monika Wenger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Wenger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004633426, Commercial Registry Office Berne, (36)
mowema GmbH, in Alchenstorf, CHE-109.046.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535149).
Statutenänderung:
06.05.2019.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o restcon&STC Bürki, Mittelstrasse 16, 2502 Biel/Bienne. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Fax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Monika, von Forst-Längenbühl, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyeneth, Marianne, von Lüterkofen-Ichertswil, in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Weyeneth-Wenger, Marianne, in Alchenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 3535149, Commercial Registry Office Berne, (36)
Geiser Golf GmbH, in Langenthal, CHE-109.046.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, Publ. 5911750).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Firma neu:
mowema GmbH.
Sitz neu:
Alchenstorf.
Domizil neu:
Dorfstrasse 29, 3473 Alchenstorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Thomas, von Langenthal, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rasmussen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Monika, von Forst-Längenbühl, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weyeneth-Wenger, Marianne, von Lüterkofen-Ichertswil, in Alchenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.