Reports for Jorgen Guldborg Rasmussen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jorgen Guldborg Rasmussen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005720269, Commercial Registry Office Zug, (170)
IQ-Finanz AG, in Baar, CHE-113.947.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rasmussen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guenin, Aline Damara, von Tramelan, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau].
Publication number: 3535149, Commercial Registry Office Berne, (36)
Geiser Golf GmbH, in Langenthal, CHE-109.046.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, Publ. 5911750).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Firma neu:
mowema GmbH.
Sitz neu:
Alchenstorf.
Domizil neu:
Dorfstrasse 29, 3473 Alchenstorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Thomas, von Langenthal, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rasmussen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Monika, von Forst-Längenbühl, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weyeneth-Wenger, Marianne, von Lüterkofen-Ichertswil, in Alchenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2315769, Commercial Registry Office Zug, (170)
IQ-Finanz AG, in Baar, CHE-113.947.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwammberger, Stefan, von Auenstein, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmeier, Peter Urs, von Wettingen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rasmussen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Tobler, André, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.