Reports for Daniel Wenger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Wenger
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Wenger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005738377, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bouygues E&S InTec Schweiz AG, in Bern, CHE-389.780.766, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440536).
Hauptsitz in:
Zürich.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Zelglistrasse 6, 3608 Thun].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Dominique, von Lauperswil, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulliger, Fabian, von Zweisimmen, in Frutigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Daniel, von Uetendorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4264864, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanitär Rupp AG, in Worb, CH-035.3.014.583-3, Führung eines Unternehmens für integrierte Gebäudetechnik, usw.. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 3, Publ. 2959334).
Statutenänderung:
12.12.2007.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.11.2007 mit Inventar per 30.11.2007 Aktiven von CHF 500'000.-- und Fremdkapital von CHF 150'000.-- auf die Atel Gebäudetechnik West AG, in Olten (CH-249.3.003.222-0).
Gegenleistung:
CHF 750'000.--.
Firma neu:
Rupp Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Markus, von Schangnau, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Daniel, von Uetendorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beeli, Reto, von Flims, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 743968, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanitär Rupp AG, in Worb, Führung eines Unternehmens für integrierte Gebäudetechnik, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2001, S. 4269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicker, Jürg, von Basel, in Bern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Roger, von Schwyz, in Seftigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Markus, von Schangnau, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Daniel, von Uetendorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Stefan, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.