Reports for Roger Betschart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Betschart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2905934, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanitär Rupp AG, in Worb, CH-035.3.014.583-3, Führung eines Unternehmens für integrierte Gebäudetechnik, usw.. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.2003, S. 3, Publ. 1083996). [Das weitere Geschäftslokal wird im Handelsregister gelöscht] [bisher: Weiteres Geschäftslokal: Villettengässli 9, 3074 Muri bei Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Daniel, von Langnau im Emmental, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Betschart, Roger, von Schwyz, in Seftigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Hans-Ulrich, von Hindelbank, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publication number: 743968, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanitär Rupp AG, in Worb, Führung eines Unternehmens für integrierte Gebäudetechnik, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2001, S. 4269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicker, Jürg, von Basel, in Bern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Roger, von Schwyz, in Seftigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Markus, von Schangnau, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Daniel, von Uetendorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Stefan, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Ferrotec Bauspenglerei AG, in T h u n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.1999, S. 2647).
Statutenänderung:
1.03.2001, 2.03.2001.
Firma neu:
Ferrotec Tours AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ferrotec Tours SA).
Zweck neu:
Durchführung von Reiseveranstaltungen und Reisebegleitungen, insbesondere von Zumstein Bus-Reisen europaweit. Kann mit Waren aller Art handeln, inbegriffen Import und Export, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Treuhandgeschäfte aller Art tätigen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben, Lizenzen erteilen, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen zentral leiten, sie finanzieren und für sie Geschäfte vermitteln oder abschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 500.-[bisher: 300 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, oder sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief oder auf telegraphischem Weg (einschliesslich Fernschreiben, Telefax oder elektronische Datenübertragung). Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Beat, von Wilderswil, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Roger, von Schwyz, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morandi, Edoardo, von Lugano, in Zürich, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bruno Rössler Consulting + Marketing, in Knonau, Revisionsstelle.