Reports for Andreas Markus Weissen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Markus Weissen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080041, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Zauberwald Ernen, in Ernen, CHE-113.445.174, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Frank Nikolaus, von Bellwald, in Fieschertal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Carlo, von Erschmatt und Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weissen, Andreas, von Unterbäch, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clausen, Sabrina, von Visperterminen, in Ernen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thöni, Armin, von Gsteigwiler, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ditesheim, Jacques-André, von La Chaux-de-Fonds, in Ernen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imhof, Jeannette, von Ernen, in Ernen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005113633, Commercial Registry Office Valais, (600)
Gasthaus Heiligkreuz Binn GmbH, in Binn, CHE-285.614.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, S.0, Publ. 2584949).
Firma neu:
Gasthaus Heiligkreuz Binn GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Anne Maria Furrer, Jesuitenweg 82, 3902 Glis. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Anne Maria, von Zermatt, in Glis (Brig-Glis), Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Brig (Brig-Glis), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Weissen, Andreas Markus, von Unterbäch, in Brig (Brig-Glis), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Weger, Gabriella, von Goms, in Glis (Brig-Glis), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Münster-Geschinen, in Brig (Brig-Glis), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3527783, Commercial Registry Office Valais, (600)
Genossenschaft Pro Binntal, in Binn, CHE-101.720.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1013401).
Statutenänderung:
04.03.2017.
Domizil neu:
Ufem Acher 16, 3996 Binn.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist Eigentümerin des Hotel Ofenhorn in Binn. Sie verfolgt grundsätzlich keine Erwerbszwecke.
Sie bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe namentlich:
Erhaltung und Aufwertung des Hotels Ofenhorn als Baudenkmal aus der Belle Epoque und den sorgfältigen Umgang mit seiner wertvollen Bausubstanz und seinem historischen Interieur;
Sicherstellung des Unterhalts und Betriebs des Hotels Ofenhorn in Binn;
Stärkung der lokalen Wirtschaft, insbesondere die langfristige Sicherstellung von Arbeitsplätzen in der Talschaft Binn sowie Förderung eines nachhaltigen Tourismus im Binntal;
Zusammenarbeit namentlich mit dem Landschaftspark Binntal, mit Binntal Tourismus und mit dem Verein Binn Kultur. Die Tätigkeit der Genossenschaft als Non-Profit-Organisation umfasst alle mit dem Zweck zusammenhängenden Geschäfte auf gemeinnütziger und sozialer Grundlage. Sie verwendet die finanziellen Mittel mit grösster Sorgfalt. Sie kann zur Erfüllung ihrer Ziele Gesellschaften errichten oder sich an Gesellschaften beteiligen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Rudolf, von Kilchberg ZH und Heiden, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Weissen, Andreas, von Unterbäch, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle;
Summermatter, Hannelore, von St. Niklaus, in Binn, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle;
Schmid, Franziska Johanna, von Grengiols, in Binn, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Schmid-Schmid, Franziska, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Reimann, Esther, von Winterthur, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Reimann-Siegenthaler, Esther];
Imhof, Jacqueline, von Binn, in Binn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imhof, Rolf, von Binn, in Binn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Mutter, Benno Sebastian Meinrad, von Niederwald, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Niederwald, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].