Reports for Claudia Rosa Weiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Rosa Weiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005903573, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Selbsthilfe BE, in Bern, CHE-452.617.598, Verein (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562973).
Statutenänderung:
21.03.2023.
Zweck neu:
Der Verein fördert Bestrebungen der Selbsthilfe und betreibt zu diesem Zweck im Kanton Bern Beratungszentren. Er verbreitet den Gedanken der Selbsthilfe in der Öffentlichkeit und bei Institutionen. Der Verein kann Mitglied von Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Claudia, von Hinwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randazzo-Anneler, Elisabeth, von Lütschental, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum-Schär, Christine, von Altbüron, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Sabine, von Dagmersellen, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004704031, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Selbsthilfe BE, in Bern, CHE-452.617.598, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günter, Paul, von Aarwangen, in Därligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nobs, Martin, von Seedorf BE, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Brigitte, von Därligen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Claudia, von Hinwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bandli, Erika, von Andeer, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deppeler, Michael, von Tegerfelden, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yildirim, Sedat, von Trub, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4320669, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Selbsthilfe BE, in Bern, CHE-452.617.598, Verein (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2379951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudin, Michel, von Arboldswil, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Sabine, von Dagmersellen, in Biel/Bienne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Claudia, von Hinwil, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.