Reports for Erika Bandli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erika Bandli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005023175, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Selbsthilfe BE, in Bern, CHE-452.617.598, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandli, Erika, von Andeer, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum-Schär, Christine, von Altbüron, in Melchnau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser Dousse, Susanne, von Bremgarten (AG), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004704031, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Selbsthilfe BE, in Bern, CHE-452.617.598, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günter, Paul, von Aarwangen, in Därligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nobs, Martin, von Seedorf BE, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Brigitte, von Därligen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Claudia, von Hinwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bandli, Erika, von Andeer, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deppeler, Michael, von Tegerfelden, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yildirim, Sedat, von Trub, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1310881, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Oberfeld, Ostermundigen, in Ostermundigen, CHE-113.859.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6480470).
Statutenänderung:
16.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandli, Erika, von Andeer, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist - Treuhand (CH-073.1.018.058-1), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Mathias, von Schötz, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Peter, von Gontenschwil, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Kurt, von Zürich, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AAA services Meier + Franzelli (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.