Reports for Lukas Weinhold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Weinhold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005709976, Commercial Registry Office Thurgau
Bildungsstätte Sommeri, in Sommeri, CHE-105.942.683, Verein (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zorell-Gross, Anna, genannt Anne, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005374458, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Ostschweizerisches Wohn-, Alters- und Pflegeheim für Gehörlose, in Trogen, CHE-107.368.619, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Bruno, von Wartau, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Alexander, von Walzenhausen, in Heiden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Ruth, von Niederurnen, in Niederurnen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spring, Susanne, von Tägerwilen, in Steckborn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Antonia Maria, von Appenzell, in Appenzell, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wüthrich, Stephan, von Trub, in Wolfhalden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Brunner, Dr. Jakob, von Wattwil, in Glarus Süd, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Johannes Christianus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathieu, Cornelia, von Albinen, in Glarus Nord, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nobs, Rainer, von Seedorf (BE), in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Amriswil].
Publication number: 3193149, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ostschweizerische Stipendienstiftung für Theologiestudierende, in St. Gallen, CHE-483.663.677, Oberer Graben 31, 9000 St. Gallen, , Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.04.1882, 01.11.1962, 23.09.2009, 08.11.2016.
Zweck:
Die Stiftung unterstützt Theologiestudierende der sechs evangelischen Kantonalkirchen beider Appenzell, St. Gallen, Glarus, Graubünden, Schaffhausen und Thurgau, aus deren Gebiet sie auch in erster Linie die nötigen Mittel zu erhalten sucht.
Aufsichtsbehörde:
Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen . Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Walt, Hansueli, von Eichberg, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Markus, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bötschi, Carl, von Schönholzerswilen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichrodt, Matthias, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Rudolf, von Kirchlindach, in Elm (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rade, Andreas, von Val Müstair, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schewe, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.