Reports for Thomas Robert Weihrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Robert Weihrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1965137, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Rosenegg, in Kreuzlingen, CHE-110.406.261, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walthert, Otto, von Willisau, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weihrich, Thomas, von Lengwil, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Bettingen, in Triboltingen (Ermatingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aemisegger, Markus, von Hemberg, in Triboltingen (Ermatingen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Beat, von Gächlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1071423, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
2W Business Communication GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.015.979-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 19, Publ. 5178626).
Statutenänderung:
25.06.2013.
Firma neu:
Weihrich Informatik GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weihrich, Thomas Robert, von Lengwil, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Weihrich, Thomas und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Weihrich, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 6734284, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Rosenegg, in Kreuzlingen, CH-440.7.010.592-0, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2006, S. 15, Publ. 3212444).
Domizil neu:
Bärenstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Josef, von Ruswil und Hasle LU, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weihrich, Thomas, von Lengwil, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Markus, von Küssnacht SZ, in Neuwilen (Kemmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Netzle, Andreas, von Oberbüren, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Georg, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittenauer, Helene, von Sirnach, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.