Reports for Anton Wasmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Wasmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1514189, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Region Visp Genossenschaft, in Visp, CHE-105.890.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1046171).
Statutenänderung:
25.03.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Beschränkte Nachschusspflicht CHF 8'000.--.].[Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Andreas, von Frutigen und Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher-Kuonen, Felicitas, von Aeschi bei Spiez und Guttet, in Visp, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasmer, Anton, von Eggerberg, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfammatter, Theo, von Eischoll, in Eischoll, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Gabriel, von Unterbäch, in Unterbäch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehner, Beat, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imseng, Erika, von Naters, in St. German (Raron), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruppen, Daniela, von Brig-Glis, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel März, Beatrice, von Unterbäch, in Unterbäch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfammatter, Daniel, von Eischoll, in Eischoll, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heynen, Medar, genannt Medard, von Ausserberg, in Ausserberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel Locher, Kordula Maria, von Visperterminen, in Visp, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritz, Stefan, von Lalden, in Lalden, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5634620, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Region Visp Genossenschaft, in Visp, CH-600.5.000.552-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 19, Publ. 5220754).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasmer, Anton, von Eggerberg, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Franzen, Judith, von Eischoll, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Zimmermann, Stefanie, von Visperterminen, in Visp, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Heinzmann, André, von Visperterminen, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Albrecht, Brigitte, von Visp, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Pfammatter, Anja, von Lalden, in Ried-Brig, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4328276, Commercial Registry Office Valais
Raiffeisenbank Region Visp, in Visp, CH-600.5.000.552-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 19, Publ. 2728462).
Statutenänderung:
8.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Visp Genossenschaft. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nellen, Anton, von Baltschieder, in Baltschieder, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zerzuben, Robert, von Visperterminen, in Visp, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wasmer, Anton, von Eggerberg, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Franzen, Judith, von Eischoll, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Zimmermann, Stefanie, von Visperterminen, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Heinzmann, André, von Visperterminen, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle;
Seiler, Silvio, von Niedergesteln, in Brig-Glis, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter].