Reports for Belinda Walther Weger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Belinda Walther Weger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005540766, Commercial Registry Office Berne, (36)
idée coopérative Genossenschaft, in Bern, CHE-178.116.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375642).
Statutenänderung:
30.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Dorothea Rose, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Katrin, von Granges-Paccot, in Bern, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Albisetti, Giorgio, von Balerna, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christian, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Töpperwien Küffer, Nicole, von Veytaux, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther Weger, Belinda, von Goms, in Ortschwaben (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005484936, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Genossenschaft, in Bern, CHE-101.151.642, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Jean Philippe, von Buchegg, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carell, Thierry Prof. Dr., von Genève und Fribourg, in Vitznau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bern];
Agoba, Barbara Andrea, von Nottwil, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossart, Thomas Alexander, von Buchrain, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther Weger, Belinda, von Goms, in Ortschwaben (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005349591, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Holding AG, in Bern, CHE-103.555.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquenoud, Nathalie, von Vaulruz, in Freiburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther Weger, Belinda, von Goms, in Ortschwaben (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.