Reports for Marcel Walther
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Walther
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Walther
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005847394, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marflow AG, in Adliswil, CHE-109.583.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walther-Skinner, Tracey, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegde, Jitendra Madhava, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nilsson, Pollyana, schwedische Staatsangehörige, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005517367, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CATRADE AG, in Büron, CHE-107.893.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3307963, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Walex GmbH, in Oberentfelden, CHE-107.063.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707657).
Firma neu:
Walex GmbH in Liq..
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Walther, Ebnistrasse 1, 5724 Dürrenäsch. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Werner, von Oberentfelden, in Dürrenäsch, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Walther-Gloor, Werner, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Bremgarten (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].