Reports for Werner Walser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Walser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1076079, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kunststoffwerk AG Buchs, in Buchs SG, CH-320.3.011.333-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Werner, von Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sertel, Sümer, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6229238, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
WESPOR First AG, in Grabs, CH-320.3.060.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 10, Publ. 3773822).
Firma neu:
WESPOR First AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Werner, von Grabs, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Walser-Eggenberger, Edith, von Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3793428, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kunststoffwerk AG Buchs, in Buchs SG, CH-320.3.011.333-6, Fabrikation und Handel von Kunststoffartikeln, insbesondere Messwerkzeugen aus Kunststoff usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2006, S. 11, Publ. 3453082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weigele, Rolf, von Steckborn, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Walser, Werner, von Grabs, in Grabs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rudolph, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Nüziders (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.