Reports for Nicole Françoise Wagner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nicole Françoise Wagner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005707452, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein wildwuchs, in Basel, CHE-420.593.769, Verein (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488629).
Domizil neu:
Burgweg 15, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Walter, von Lauperswil, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heier, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lunin, Sandro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut-Kunz, Carolina, von Reinach BL, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Labhardt, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaub, Urs, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeeb, Gunda, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Céline, von Röthenbach im Emmental, in Allschwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Christian, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schai, Tina, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauert, Bernadette, von Grossaffoltern, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Mariann, von Malters, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diallo, Kadiatou, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kapinga Mpongo Grab, Carine, von Rothenthurm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tereh, Katarina Elena, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004909529, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Roleba Immobilien AG, in Basel, CHE-103.189.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813519).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Nicole Françoise, von Basel, Glarus und Gelterkinden, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hubmann Gerber, Klaus, von Winterthur und Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004488629, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein wildwuchs, in Basel, CHE-420.593.769, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313597).
Statutenänderung:
23.05.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die regelmässige Durchführung eines Kulturfestivals und von künstlerischen Formaten ausserhalb des Festivalzeitraumes mit dem Ziel, Menschen aus allen Lebensbereichen den Zugang, die gleichberechtigte und aktive Teilnahme am kulturellen Leben im Raume Basel und weiteren Regionen zu ermöglichen und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Wildwuchs Projekte befassen sich mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen rund um die Themen Inklusion, Diversität, Gleichstellung und Menschenrechte und suchen mit künstlerischen Mitteln nach Antworten und Alternativen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlewitt-Baecker, Carena, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heier, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lunin, Sandro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Céline, von Röthenbach im Emmental, in Allschwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].