Reports for Thomas Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Keller
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080771, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Session Basel AG, in Basel, CHE-109.295.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151390).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Zweck neu:
Die Session Basel AG bezweckt die Konzipierung, Organisation und Durchführung eines Musikfestivals in Basel. Ergänzend vermittelt die Gesellschaft eigene und zugekaufte Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Marketing, Kultur und Sponsoring an Dritte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Transaktionen des Immobilienverkehrs tätigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (physisch oder elektronisch) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 31 vornehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Bernhard, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005908746, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Kulturwerkstatt Kaserne, in Basel, CHE-103.996.739, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lunin, Claude Sandro, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Aurel, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraus, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005750287, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menn, Maja, von Ilanz, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofen Rösner, Markus, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaser, Martina, von Schattenhalb, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grisard Varnholt, Salome Anna, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.