Reports for Urs Wälchli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Wälchli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004634468, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oesch, in Ersigen, CHE-108.767.525, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031355).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Oesch in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Markus Heuberger, Dörflistrasse 7, 3424 Oberösch. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Markus, von Ersigen, in Oberösch (Ersigen), Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Hugi, Markus, von Wald (BE), in Niederösch (Ersigen), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wälchli, Urs, von Seeberg, in Niederösch (Ersigen), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Schwab, Heinz Walter, von Heimenhausen, in Niederösch (Ersigen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 4031355, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oesch, in Ersigen, CHE-108.767.525, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Walter, von Langnau im Emmental, in Rumendingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Markus, von Wald (BE), in Niederösch (Ersigen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wälchli, Urs, von Seeberg, in Niederösch (Ersigen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Matter, Bernhard, von Kölliken, in Rumendingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2611789, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oesch, in Niederösch, CHE-108.767.525, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, Publ. 5759056).
Sitz neu:
Ersigen. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Heinz Walter, von Heimenhausen, in Niederösch (Ersigen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Niederösch, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wälchli, Urs, von Seeberg, in Niederösch (Ersigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederösch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hugi, Markus, von Wald (BE), in Niederösch (Ersigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederösch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Heuberger, Markus, von Ersigen, in Oberösch (Ersigen), Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Oberösch, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].