Reports for Silviane von Grünigen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silviane von Grünigen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4046282, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Saanenland, bisher in Gsteig, CH-092.5.001.427-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2006, S. 4, Publ. 3512280).
Statutenänderung:
12.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Saanenland Genossenschaft.
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse, 3780 Gstaad.
Postadresse neu:
Postfach 48, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinn des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte: a) Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen;
b) das Hypothekar- und Kreditgeschäft;
c) die Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
d) das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglements ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen. Kann eigene Geschäftsstellen betreiben und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen, soweit dies ihrer Geschäftstätigkeit dient. Kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünigen, Silviane, von Saanen, in Turbach (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR-Mitglied oder mit dem Bankleiter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler-Neuhaus, Silvia, von Gsteig und Lützelflüh, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünig, Andreas, von Burgistein, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzner, Manfred, von Gränichen, in Gstaad (Saanen), Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Gsteig, in Gsteig, Genossenschaft (SHAB Nr.171 vom 08.09.1997, S.6600).
Statutenänderung:
21.08.1998.
Firma neu:
Raiffeisenbank Saanenland.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Raiffeisenbank Turbach, in Saanen, durch Fusion gemäss Art.914 OR. Aktiven von CHF16338397.67 und Passiven von CHF16050057 der Raiffeisenbank Turbach gehen gemäss Fusionsvertrag vom 18./21.8.1998 und Fusionsbilanz per 31.12.1997 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Geschäftskreis neu:
Gemeinden Saanen, Gsteig und Lauenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Rudolf, von Oberschrot, in Gsteig, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Grünigen, Toni, von Saanen, in Turbach (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Hans, von Unterlangenegg, in Turbach (Saanen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Arthur, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichenbach, Paul, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wimmer, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berney, Marc-Etienne, von L'Abbaye, in Gstaad (Saanen), Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth, Kathrin, von Gsteig, in Gsteig, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR-Mitglied oder mit dem Bankleiter [bisher: Bankleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Grünigen, Silviane, von Saanen, in Turbach (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR-Mitglied oder mit dem Bankleiter.