Reports for David Gander
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: David Gander
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4974276, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig, in Gsteig, CH-092.5.008.866-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 4, Publ. 4539334).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Fritz Schallenberg, Bühl, 3784 Feutersoey. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Michel, von Saanen, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Perreten, Ueli, von Lauenen, in Gsteig, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schallenberg, Fritz, von Därstetten, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liq. [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 4539334, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Gsteig, in Gsteig, CH-092.5.008.866-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 13.05.1988, S. 1961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Fridolin, von Netstal, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Walo, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schallenberg, Hanspeter, von Därstetten, in Gsteig, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ziörgen, Hans, von Zweisimmen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Ueli, von Lauenen, in Gsteig, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Michel, von Saanen, in Gsteig, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten ;
Schallenberg, Fritz, von Därstetten, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten ;
Gander, Markus, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldi, Harald, von Saanen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4046282, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Saanenland, bisher in Gsteig, CH-092.5.001.427-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2006, S. 4, Publ. 3512280).
Statutenänderung:
12.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Saanenland Genossenschaft.
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse, 3780 Gstaad.
Postadresse neu:
Postfach 48, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinn des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte: a) Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen;
b) das Hypothekar- und Kreditgeschäft;
c) die Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
d) das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft erlassenen Geschäftsreglements ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen. Kann eigene Geschäftsstellen betreiben und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen, soweit dies ihrer Geschäftstätigkeit dient. Kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gander, David, von Saanen, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünigen, Silviane, von Saanen, in Turbach (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR-Mitglied oder mit dem Bankleiter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler-Neuhaus, Silvia, von Gsteig und Lützelflüh, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünig, Andreas, von Burgistein, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzner, Manfred, von Gränichen, in Gstaad (Saanen), Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.