Reports for Guy Marie Gaston Albert von der Weid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guy Marie Gaston Albert von der Weid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1127705, Commercial Registry Office Berne, (36)
Odontopharm AG, à Berne, CH-035.3.003.087-6, société anonyme (No. FOSC 133 du 12.07.2011, Publ. 6249422).
Nouvelle raison sociale:
Odontopharm AG en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 26.09.2013.
Adresse de liquidation:
c/o Daniel Rutsch, Schwarztorstrasse 31, 3007 Berne.
Inscription ou modification de personne(s):
von der Weid, Guy, de Fribourg, à Pierrafortscha, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle].
Publication number: 6678872, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sibur-Europa Ltd, in Baar, CH-170.3.025.756-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 25, Publ. 5314450).
Firma neu:
Sibur-Europa Ltd in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boatman, Peter Sidney, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popova, Yulia, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mehta, Jagdish, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von der Weid, Guy, von Fribourg, in Pierrafortscha, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6612772, Commercial Registry Office Zug, (170)
Medilen GmbH, in Zug, CH-170.4.005.394-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 24, Publ. 5891722).
Firma neu:
Medilen GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Medilen Ltd liab. Co in liquidation) (Medilen Sàrl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.03.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von der Weid, Guy, von Marly, in Pierrafortscha, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxter, Kenneth David, britischer Staatsangehöriger, in Marly, Liquidator, mit Einzelunterschrift.