Reports for Markus Vollstedt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Vollstedt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005468513, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Battrion AG, in Luzern, CHE-484.869.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eska, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes;
Vollstedt, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozyigit, Dr. Jonas Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Ulrich Ehmes [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes];
Wolf, Frank Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Ulrich Ehmes [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes];
Fink, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gebauer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Ulrich Ehmes;
Ebner, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005120000, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Battrion AG, in Luzern, CHE-484.869.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047601).
Statutenänderung:
25.02.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 152'610.00 [bisher: CHF 144'630.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 152'610.00 [bisher: CHF 144'630.00].
Aktien neu:
152'610 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 144'630 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 25.02.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.05.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.05.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmes, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Dr. Jonas Denis Bozyigit];
Bozyigit, Dr. Jonas Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eska, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Dr. Jonas Denis Bozyigit];
Wolf, Frank Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Gerhard Vollstedt, Dr. Martin Ebner oder Dr. Ulrich Ehmes [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Martin Ebner oder Dr. Jonas Denis Bozyigit];
Ebner, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vollstedt, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004634316, Commercial Registry Office Zurich, (20)
iMusician Digital AG, in Zürich, CHE-113.488.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degenhardt, Timm Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelzer, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollstedt, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amemiya, Shigeru, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Christian, von Cham, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.