Reports for Jean-Marc Voisard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Marc Voisard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005303815, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 23 du 04.02.2020, Publ. 1004821312).
Modification de l'acte de fondation:
05.08.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Dominique, de Val Terbi, à Moutier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Amstutz, Julie, de Sigriswil, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Boegli, Hélène Alice, de Seeberg, à Movelier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coste, Claire Lise, de Boudry, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Sara, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1004821312, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2014, p.0, Publ. 1560497).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 4, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Girardin, Hubert, de Le Bémont (JU), à Saignelégier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Publication number: HR02-1004455296, Commercial Registry Office Jura, (670)
Fondation Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique, à Delémont, CHE-107.187.271, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2018, Publ. 4297089).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pierre-Olivier Paul, de Les Bois, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Chappuis, Damien, de Develier, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Hirschi, Irma, de Trub, à Moutier, membre, sans droit de signature;
Tschopp, Olivier, de Ziefen, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Christophe Philippe, de Le Noirmont, à Courtételle, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Meyer-Salvadé, Christine Lucienne Rachel, de Grosswangen, à Prilly, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Pineau, Eric Bernard, de Flühli, à Porrentruy, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Sauvain, Pierre Valéry, de Grandval, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schlüchter, Claude Yves Henri, de Schangnau, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Minger, Jean-Noël Laurent, de Buchegg, à Courrendlin, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux].