Reports for Hubert Georges André Frainier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hubert Georges André Frainier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005303815, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 23 du 04.02.2020, Publ. 1004821312).
Modification de l'acte de fondation:
05.08.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Dominique, de Val Terbi, à Moutier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Amstutz, Julie, de Sigriswil, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Boegli, Hélène Alice, de Seeberg, à Movelier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coste, Claire Lise, de Boudry, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Sara, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1004821312, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2014, p.0, Publ. 1560497).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 4, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Girardin, Hubert, de Le Bémont (JU), à Saignelégier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Publication number: 2510309, Commercial Registry Office Jura, (670)
Bourse d'Etudes Rotary Porrentruy - Delémont, à Delémont, CHE-109.334.198, fondation (No. FOSC 199 du 14.10.2009, p. 11, Publ. 5294044).
Nouvelle adresse:
c/o Charles-André Schäublin, Rue du Mont-Terri 6, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Charmillot, Bernard, de Vicques, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Raval, Martial, de Alle, à Porrentruy, secrétaire, avec signature collective à deux;
Hubleur, Marcel, de Alle, à Porrentruy, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Vincent Marie Armand Xavier, de Les Bois, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Balmer, Patrick Jean-Pierre Marcel, de Mühleberg, à Alle, membre et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux;
Frainier, Hubert Georges André, de La Baroche, à Belprahon, membre, avec signature collective à deux.