Reports for Claudia Vogel
Mandates
Results for the name Claudia Vogel
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Vogel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006119106, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'683 vom 21.08.2024 Valitas Sammelstiftung BVG, in Zürich, CHE-109.433.423, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024, Publ. 1006113690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Schwyz].
Publication number: HR02-1006113690, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Valitas Sammelstiftung BVG, in Zürich, CHE-109.433.423, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betti, Marco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardegger, Ralf, von Chur, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Monika, von Teufen (AR), in Bürglen (TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Barbara, von Thalwil, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gavilano, Raphael, von Eschenbach (SG), in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Appert, Elzbieta, von Steinen, in Oberrüti, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Heinz, von Dürrenroth, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006007448, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tellco Bank AG, in Schwyz, CHE-103.452.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleuniger, Urs, von Klingnau, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Andreas, von Schüpfheim, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Heinz, von Dürrenroth, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Martin Franz, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Claudia, von Schwyz, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Roland, von Hefenhofen, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruhin, Heinrich, von Schübelbach, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morf, Patrick, von Adliswil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sjeverac, Tatjana, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soliva, Andreas, von Tujetsch, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].