Reports for Werner Vögeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Vögeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004586258, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SolarImpact Yacht AG, in Zürich, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518380).
Statutenänderung:
04.03.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 3'212'100.00 [bisher: CHF 2'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'212'100.00 [bisher: CHF 2'600'000.00].
Aktien neu:
32'121 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 26'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Werner, von Gächlingen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bascha, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch i.d. Lausitz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hesse, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freital (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Thomas, von Wädenswil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juppe, Ulrich Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppler, Helmut Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bischofswerda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3884109, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SolarImpact Yacht AG, in Zürich, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3698197).
Statutenänderung:
07.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Werner, von Gächlingen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bascha, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch i.d. Lausitz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Käppler, Helmut Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bischofswerda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2264191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ViaLuna Group (Swiss) AG, bisher in Gansingen, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6674718).
Gründungsstatuten:
09.05.2006.
Statutenänderung:
05.06.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Grant Thornton Advisory AG, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welcker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Werner, von Gächlingen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].