Reports for Ulrich Maik Juppe
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Maik Juppe
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005446189, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SolarImpact Yacht AG, in Zürich, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juppe, Ulrich Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004609221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SolarImpact Yacht AG, in Zürich, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bascha, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch i.d. Lausitz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hesse, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freital (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Thomas, von Wädenswil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Juppe, Ulrich Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käppler, Helmut Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bischofswerda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004586258, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SolarImpact Yacht AG, in Zürich, CHE-112.934.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518380).
Statutenänderung:
04.03.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 3'212'100.00 [bisher: CHF 2'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'212'100.00 [bisher: CHF 2'600'000.00].
Aktien neu:
32'121 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 26'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Werner, von Gächlingen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bascha, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch i.d. Lausitz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hesse, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freital (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Thomas, von Wädenswil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juppe, Ulrich Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppler, Helmut Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bischofswerda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].