Reports for Periklis Venieris
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Periklis Venieris
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4743388, Commercial Registry Office Berne, (36)
Coca-Cola Beverages AG, in Bolligen, CH-035.9.014.759-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 3, Publ. 3768318).
mit Hauptsitz in:
Wangen-Brüttisellen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.921.282-1.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.05.1937].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur und Zuoz, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg (Zollikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4743396, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 3, Publ. 3800208).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.007.881-4.
Beginn Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Beginn Hauptsitz: 14.03.2003].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Rolf, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4704396, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Coca-Cola Beverages AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.921.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 21, Publ. 3754742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (EL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smyth, Richard Michael, britischer Staatsangehöriger, in Jongny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogdanovic, Zoran, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.