Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Head office
Other branches (1)
Reports for Valser Mineralquellen AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
04.03.2004
Deletion from the commercial register
22.06.2009
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Bolligen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.9.032.870-2
UID/VAT
CHE-294.791.982
Sector
Beverage production (without alcohol)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Herstellung von und Handel mit Getränken aller Art, Marketing für Getränke aller Art sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten, belasten und veräussern und ist befugt, zur Erreichung ihres Zweckes jede Handlung vorzunehmen und jedes Rechtsgeschäft mit privaten und öffentlichen Parteien zu tätigen und alle Massnahmen zu ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen, sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Other company names
Past and translated company names
- Valser Mineralquellen Ltd
- Valser Mineralquellen SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Valser Mineralquellen AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5080448, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 4, Publ. 4743396).
mit Hauptsitz in:
Vals. Infolge Löschung der Valser Mineralquellen AG (CH-350.3.007.881-4) durch Fusion am Hauptsitz mit der Coca-Cola Beverages AG, in Wangen-Brüttisellen (CH-020.3.921.282-1) (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 12) wird diese Zweigniederlassung aufgehoben und der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 4743396, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 3, Publ. 3800208).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.007.881-4.
Beginn Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Beginn Hauptsitz: 14.03.2003].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Rolf, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3800208, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Herstellung von und Handel mit Getränken aller Art usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 3, Publ. 3290842).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Urs, von Dallenwil, in Mies, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gongolidis, Evangelos, griechischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferber, Christian, von Zug, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kedia, Bharat, indischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mulligan, Paul D., irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.