Reports for Anja Veling
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anja Veling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1669199, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehmanns Media AG, in Bern, CHE-138.332.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1405323).
Statutenänderung:
15.07.2014, 11.08.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
550 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 450'000.00 verrechnet, wofür 450 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 16.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Veling, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Köln-Lindenthal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skudlarek, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overesch, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stolberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peege, Sibylle Iris, deutsche Staatsangehörige, in Germering bei München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 6907910, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehmanns Media AG, in Bern, CH-036.3.055.295-5, Länggassstrasse 76, 3012 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.10.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Büchern, Zeitschriften und Medien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Büttner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Köln-Müngersdorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutterli, Priska Silvia, von Salenstein, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lakatsch geb. Jourdan, Heiderose Anita Henrietje, deutsche Staatsangehörige, in Ratingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammann, Rolf Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Münstereifel (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veling, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Köln-Lindenthal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.