Reports for Sibylle Iris Peege
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sibylle Iris Peege
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005324072, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Lehmanns Media AG, in Hägendorf, CHE-138.332.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschernikow, Natalie, deutsche Staatsangehörige, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammann, Rolf Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Münstereifel (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peege, Sibylle Iris, deutsche Staatsangehörige, in Germering bei München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebner, Andreas, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Köln-Müngersdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1669199, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehmanns Media AG, in Bern, CHE-138.332.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1405323).
Statutenänderung:
15.07.2014, 11.08.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
550 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 450'000.00 verrechnet, wofür 450 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 16.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Veling, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Köln-Lindenthal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skudlarek, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Overesch, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stolberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peege, Sibylle Iris, deutsche Staatsangehörige, in Germering bei München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.