Reports for Rolf Vaqué
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Vaqué
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6054716, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Leuenberger Treuhand GmbH, in Degersheim, CH-300.4.013.553-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 16, Publ. 5157458).
Statutenänderung:
17.02.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaqué, Rolf, von Mutten, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Leuenberger, Pascal, von Dürrenroth, in Kirchberg SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 64'000.00;
Nef, Marianne, von Schwellbrunn, in Herisau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 64'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Erich E., von Dürrenroth, in Degersheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 130'000.00 [bisher: Leuenberger, Erich Erwin, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 3517304, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Leuenberger Treuhand GmbH, in Degersheim, CH-300.4.013.553-0, Beratung von Firmen und Privaten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2001, S. 174).
Statutenänderung:
7.08.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaqué, Rolf, von Mutten, in Neuhaus SG (Eschenbach SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Jona];
Leuenberger, Pascal, von Dürrenroth, in Kirchberg SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 64'000.--;
Nef, Marianne, von Schwellbrunn, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 64'000.--;
Sulser-Conti, Gabriella, von Thal, in Balgach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Leuenberger, Erich Erwin, von Dürrenroth, in Degersheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 130'000.--].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Leuenberger Treuhand GmbH, bisher in B ü h l e r, Beratung von Firmen und Privaten sowie Erbringen weiterer Dienstleistungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1553).
Gründungsstatuten:
26.03.1998.
Statutenänderung:
27.08.1999.
Sitz neu:
D e g e r s h e i m: Domizil neu: Schwalbenstrasse 10, 9113 Degersheim.
Zweck:
Beratung von Firmen und Privaten sowie Erbringen weiterer Dienstleistungen in den Bereichen Organisation , Administration. Marketing. Finanzierungen. Versicherungen, Kapitalanlagen, Buchführung, Revision, Steuern, Firmengründungen, Verträge sowie Liegenschaften, EDV Beratung, Handel mit Hard- und Software, Vermögensverwaltungen und ähnliche Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben. verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 132'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Einzelfirma Leuenberger Treuhand, in Bühler, gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.03.1998 und Uebernahmebilanz per 28.02.1998 wonach die übernommenen Aktiven CHF 186'186.37 und die übernommenen Passiven CHF 85'475.25 betragen, zum Preise von CHF 100'216.12. wovon CHF 65'000.- auf das Stammkapital angerechnet und C'HF 35'216.12 dem Gründer Erich E. Leuenberger als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher]: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom Gründer Frank G. Henkel, in Bever, ein Fahrzeug und Büromaterial gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.03.1998 zum Preise von CHF 25'000. , wovon CHF 25'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger. Erich Erwin. von Dürrenroth, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 65'000.- [wie bisher]: Henkel , Frank Gert. von Poschiavo, in Bever, Gesellschafter und Geschäftsfürhrer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 65'000.- [wie bisher];
Vaqué, Rolf, von Mutten, in Jona. Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000. [wie bisher].