Reports for Philippe Gérard van Doornick
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Gérard van Doornick
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005439332, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 12295 vom 23.03.2022 Elysian Invest AG, in Zürich, CHE-450.361.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436294).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doornick, Philippe Gérard, von Oberried am Brienzersee, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005436294, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elysian Invest AG, in Zürich, CHE-450.361.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Reto Silvano, von Waldkirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Eliane, von Lyss, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittmer, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Eduard, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McDonald, Kevin Tatum, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renner, Michael Lazarus, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
van Doornick, Philippe Gérard, von Oberried am Brienzersee, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frouman, Jan David, amerikanischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Telepool Europäisches Fernsehprogrammkontor Gesellschaft mit beschränkter Haftung, München, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Fernseh- und Filmproduktionen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 69 vom 06.04.2000, S. 2310).
mit Hauptsitz in:
München (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mueller Christ, Catherine, von Altdorf UR und Basel, in Olten, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doornick, Philippe, von Oberried am Brienzersee, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.