Reports for Martin Uebelhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Uebelhart
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Uebelhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005679638, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, in Zürich, CHE-101.120.469, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Renato, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Küttigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005441109, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Orte zum Leben, in Lenzburg, CHE-106.021.691, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr];
Leuzinger, Martin Patrick, von Glarus, in Wohlenschwil, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005124068, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Orte zum Leben, in Lenzburg, CHE-106.021.691, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004968078).
Urkundenänderung:
10.12.2020.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die soziale und arbeitsmässige Eingliederung und die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten und Angeboten für die Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderungen, erstellt und führt zu diesem Zweck Arbeits- und Wohnmöglichkeiten und bietet Freizeitaktivitäten an;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern, belehnen, mieten und vermieten, sie kann überdies mit anderen Organisationen und Firmen Kooperationen eingehen, Organisationen und Firmen gründen, sich an solchen beteiligen oder sie erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Suter, Sabine, von Schwyz, in Lenzburg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Jürg, von Dürrenäsch, in Oberentfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Brigitte, von Staufen und Schlatt TG, in Staufen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Katharina, von Basadingen-Schlattingen, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Briel, Doris, von Zürich und Basel, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassmann, David, von Oberglatt, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guldimann, Markus, von Horriwil, in Tägerig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas, von Lenzburg, in Lenzburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huckele-Rigoni, Petra, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Meinrad-Ignatius, von Zofingen, in Riniken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildberger, Sonja, von Neunkirch, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien.