Reports for Erich Treier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Treier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005654280, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Wölflinswil, in Wölflinswil, CHE-101.684.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, S.0, Publ. 6282018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Urs Niklaus, von Dallenwil, in Wölflinswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roger, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treier, Erich, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belser, Marcel, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bircher, Silvia, von Stansstad, in Wölflinswil, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4374793, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektra-Genossenschaft Oberhof, in Oberhof, CHE-102.468.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326709).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Domizil neu:
c/o Elsbeth Lenzin, Pilgerstrasse 10, 5062 Oberhof.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche und strategische Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie in Oberhof zu steuern und zu überwachen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [gestrichen: Haftung: Persönliche und unbeschränkte Haftung der Genossenschafter].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Linus, von Oberhof, in Oberhof, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treier, Erich, von Wölflinswil, in Oberhof, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emmenegger, Patrick, von Wölflinswil, in Oberhof, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenzin, Elsbeth, von Oberhof, in Oberhof, Präsidentin der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Erb, René, von Oberhof, in Oberhof, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschi, Dieter, von Ennetbaden, in Oberhof, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holenstein, Daniel, von Fischingen, in Kaisten, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6857948, Commercial Registry Office Aargau, (400)
taro architekten würenlingen ag, in Würenlingen, CH-400.3.024.572-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treier, Erich, von Wölflinswil, in Oberhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Thomas, von Rietheim, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Guido, von Bünzen, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Preisig, Samuel, von Schwellbrunn, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.