Reports for Urs Reimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Reimann
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Reimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005654280, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Wölflinswil, in Wölflinswil, CHE-101.684.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, S.0, Publ. 6282018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Urs Niklaus, von Dallenwil, in Wölflinswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roger, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treier, Erich, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belser, Marcel, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bircher, Silvia, von Stansstad, in Wölflinswil, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004502704, Commercial Registry Office Aargau, (400)
swissherdbook Aargau, Genossenschaft, in Brugg, CHE-102.466.611, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3282389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Alfred, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Christian, von Lupfig, in Lupfig, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Stefan, von Dietlikon, in Mettauertal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vogt, Ulrich, von Lupfig, in Lupfig, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusermann, Melanie, von Birrwil, in Seon, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stadler, Melanie];
Hasler, Markus, von Hellikon, in Hellikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Lukas, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4761076, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Aargauischer Fleckviehzuchtverband, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 2).
Statutenänderung:
23.02.2008.
Domizil neu:
c/o Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, Treuhand und Schätzungen, 5201 Brugg AG. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Oberhofen, in Oberhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Werner, von Egliswil, in Egliswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Hans, von Trub, in Uerkheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ulrich, von Sumiswald, in Unterbözberg, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Daniel, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Alfred, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Marianne, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.