Reports for Karl Jordi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Jordi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6737084, Commercial Registry Office Aargau, (400)
swissherdbook Aargau, Genossenschaft, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6684646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Werner, von Hasle bei Burgdorf, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5663928, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LANDI Zofingen, Genossenschaft, in Zofingen, CH-400.5.902.244-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 3, Publ. 5627594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Matthias, von Forst-Längenbühl, in Uerkheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4761076, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Aargauischer Fleckviehzuchtverband, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 2).
Statutenänderung:
23.02.2008.
Domizil neu:
c/o Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, Treuhand und Schätzungen, 5201 Brugg AG. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Oberhofen, in Oberhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Werner, von Egliswil, in Egliswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Hans, von Trub, in Uerkheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ulrich, von Sumiswald, in Unterbözberg, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Daniel, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Alfred, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Marianne, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.