Reports for Rudolf Traxler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Traxler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005656735, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
erfolg label AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611203).
Statutenänderung:
03.01.2023.
Firma neu:
Innolana AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, die Produktion, den Vertrieb und den Handel von und mit von Kleidern und Textilwaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Erfolg, S. Vögelin, Textilien, in Basel, gemäss Vertrag vom 09.06.2011 und Übernahmebilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 929'640.36 und Passiven von CHF 332'364.04, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 497'276.32 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traxler, Rudolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferigutti, Marco, von Wil (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferigutti, Tiziana, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Porz, Michaela, von Wil (SG), in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Wil SG, Revisionsstelle;
Christen, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil)];
Hell, Robert, von Aadorf, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1611379, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK Thurgau), in Weinfelden, CHE-222.916.463, Verein (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6930350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutersohn, E. Roger, von Lugano, Dietlikon und Frauenfeld, in Mammern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Alfred, von Tägerwilen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruf Häni, Sabine, von Wängi, in Altnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traxler, Rudolf, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Witzig, Martin, von Laufen-Uhwiesen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahlburg, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fleisch Marx, Dr. Annemarie, von Romanshorn, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vietze, Dr. Oliver, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Martin, Thomas, von Bussnang, in Sirnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Rudolf, von Aadorf, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7157634, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
erfolg label AG, in Basel, CH-270.3.014.528-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6443830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögelin, Sandrine, von Basel und Riehen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Rudolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Walter, von Sumiswald, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Thür, Heiner, von Altstätten, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.