Reports for Andreas Sallmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Sallmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005848963, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sallmann AG, in Amriswil, CHE-107.080.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004809216).
Statutenänderung:
30.06.2023. 19.09.2023.
Firma neu:
ISA Sallmann AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von und der Handel mit Textilien, in erster Linie mit Wirk- und Strickwaren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Weiter kann die Gesellschaft Liegenschaften erstellen, erwerben, halten, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 330'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 150.00 [bisher: 2'200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 wird der Nennwert der 2'200 Namenaktien zu CHF 500.00 auf CHF 150.00 herabgesetzt und je CHF 350.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2023 festgestellt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernahm das Geschäft der bisherigen Kommanditgesellschaft Jos. Sallmann & Cie., Amriswil, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 01.01.1961 zum Übernahmepreis von CHF 2'369'295.35.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Anpassung Funktionsbezeichnung von Amtes wegen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gygax, Jürg, von Herzogenbuchsee, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004780673, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hermo Herrenmode AG, in St. Gallen, CHE-103.428.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S.10, Publ. 3521830). [richtige Bezeichnung der Funktion der Verwaltungsräte].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neusa Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Keel, Jürg, von Rebstein, in Märwil (Affeltrangen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
TWS Confides AG (CHE-476.374.989), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Publication number: 3722391, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Textiles Textilverband Schweiz, in Zürich, CHE-105.942.499, Verein (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Carl , von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.