Reports for Agostino Trani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Agostino Trani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004683008, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
TRAGOS GmbH, in Bättwil, CHE-458.278.514, Hauptstrasse 94, 4112 Bättwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2019.
Zweck:
Führen eines Restaurants sowie allgemeine Tätigkeiten im gastronomischen Bereich. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 27.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4111423, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Enogastronomia GmbH, bisher in Therwil, CHE-158.290.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829719).
Statutenänderung:
26.02.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Steinentorberg 20, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, den Handel, die Produktion und die Veredelung von Fischen aller Art sowie von derivativen Produkten und das Führen von einem Gastronomiebetriebs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verni, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2829719, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Enogastronomia GmbH, in Therwil, CHE-158.290.063, Bahnhofstrasse 26, 4106 Therwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Verni, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.