Agostino Trani
domiciled in Therwil, from Italy Active mandates: TRAGOS GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Agostino Trani", please log in or register free of charge.You are now following "Agostino Trani"
Credit rating You can stay up to date through "Agostino Trani", please log in or register free of charge.You are now following "Agostino Trani"
|
Places where people with the name Agostino Trani live
Sectors in which people with the name Agostino Trani work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Agostino Trani
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Agostino Trani
Publication number: HR01-1004683008, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
TRAGOS GmbH, in Bättwil, CHE-458.278.514, Hauptstrasse 94, 4112 Bättwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2019.
Zweck:
Führen eines Restaurants sowie allgemeine Tätigkeiten im gastronomischen Bereich. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 27.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4111423, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Enogastronomia GmbH, bisher in Therwil, CHE-158.290.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829719).
Statutenänderung:
26.02.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Steinentorberg 20, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, den Handel, die Produktion und die Veredelung von Fischen aller Art sowie von derivativen Produkten und das Führen von einem Gastronomiebetriebs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verni, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2829719, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Enogastronomia GmbH, in Therwil, CHE-158.290.063, Bahnhofstrasse 26, 4106 Therwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Verni, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trani, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.